4ο Γυμνάσιο Βέροιας
Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου
Η ιστορία του σχολείου μας
Το 4ο Γυμνάσιο Βέροιας στεγάζεται σήμερα στο κτίριο της οδού Κουντουριώτη που βρίσκεται κάτω από την «Εληά» .
Το 1976-1977 το εξατάξιο Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων διασπάται σε τριτάξιο Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων και τριτάξιο Β΄ Λύκειο Θηλέων τα οποία μεταστεγάζονται στο νεόδμητο κτίριο της οδού Κουντουριώτη. Σε αυτό το κτίριο συστεγάζονται με το Α΄ Γυμνάσιο και Α΄ Λύκειο Θηλέων και λειτουργούν εκ περιτροπής σε πρωινό και απογευματινό κύκλο.
Το σχολικό έτος 1979-80 με την υπουργική απόφαση Αρ. Δ/28516/28-7-79 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β’, φύλλο 714/28-8-79 το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων Βεροίας μετονομάζεται σε 4ο Γυμνάσιο Βέροιας και λειτουργεί ως μεικτό σχολείο.
Το 1993 το Σχολείο συστεγάζεται μαζί με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας στο νεόκτιστο κτίριο της οδού Εγνατίας και τα δύο σχολεία λειτουργούν εκ περιτροπής σε πρωινό και απογευματινό κύκλο ενώ στις 30-1-2001 επιστρέφει στο κτίριο της Κουντουριώτη και λειτουργεί σε πρωινό κύκλο.
Από τη χρονιά της ίδρυσής του 4ου Γυμνασίου Βέροιας (1979) έως σήμερα έχουν διατελέσει Διευθυντές του Σχολείου οι:
1. | Στάμου Ελένη | 04/07/1979 — 04/08/1982 |
2. | Πολυχρονιάδου Κυριακή | 04/08/1982 — 01/09/1985 |
3. | Παντανιζοπούλου Ηρώ | 01/09/1986 — 21/09/1987 |
4. | Αμοιρίδου Μαρία (α.α) | 21/09/1987 — 12/10/1987 |
5. | Παπαρίζος Ιωάννης | 12/10/1987 — 01/09/1988 |
6. | Αλεξανδρίδου Ελένη | 01/09/1988 — 31/07/1990 |
7. | Μεταλλίδης Ελευθέριος | 01/08/1990 — 03/09/1990 |
8. | Χαντόλιος Κωνσταντίνος | 03/09/1990 — 13/01/1995 |
9. | Καγκελίδου Ελισάβετ | 13/01/1995 — 28/06/1996 |
10. | Δημητριάδης Ιωάννης (α.α) | 01/07/1996 — 25/09/1996 |
11. | Τσιτλακίδης Πολύκαρπος | 25/09/1996 — 19/08/1997 |
12. | Δημητριάδης Ιωάννης | 27/08/1997 — 22/09/1997 |
13. | Σιμόπουλος Φώτιος | 22/09/1997 — 18/08/1999 |
14. | Μποχώρης Δημήτριος | 18/08/1999 — 31/08/2020 |
15. | Καμπουρίδης Ιωάννης | 01/09/2020 — 03/07/2023 |
16. | Ουσουλτζόγλου Νικόλαος | 03/07/2023 — σήμερα |